CDU/FDP |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.10.2018 | von 24.09.2014 bis 31.10.2018 |
Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 |
Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.10.2018 | von 24.09.2014 bis 31.10.2018 |
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach" | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 |
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach" | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 31.10.2018 | von 24.09.2014 bis 31.10.2018 |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2018 | bis 31.10.2018 |
CDU/FDP |
Arbeitsgruppe Schulen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.02.2012 | 23.09.2014 | von 14.02.2012 bis 23.09.2014 |
Arbeitsgruppe Schulen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 31.10.2018 | von 24.09.2014 bis 31.10.2018 |